VAL USON JAVIER PEDRO
Informe ejecutivo de VAL USON JAVIER PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAL USON JAVIER PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZARCOR SA | Consejero | 30/03/2022 | |
ZARCOR SA | Apoderado Mancomunado | 22/10/2021 | |
EXIA SA | Apoderado Mancomunado | 21/10/2021 | |
DISTRIBUCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 20/10/2021 | |
ZARCOR SA | Consejero | 21/04/2017 |
VINCULACIONES DE VAL USON JAVIER PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAL USON JAVIER PEDRO
Empresa: EXIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alarcon Navarro Victor
- Belakehal Uriel Jamal
- Val Uson Javier Pedro
- ZARCOR SA
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34121 , F 9, S 8, H B 47026, I/A 21 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: ZARCOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Val Catalan Jose Miguel
- Val Uson Carolina Maria Del Pilar
- Val Uson Gema
- Val Uson Javier Pedro
- Val Uson Patricia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42769 , F 115, S 8, H B 63626, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: EXIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Navarro Victor
- Belakehal Uriel Jamal
- Val Uson Javier Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34121 , F 8, S 8, H B 47026, I/A 19 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: ZARCOR SA
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Navarro Victor
- Belakehal Uriel Jamal
- Val Uson Javier Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42769 , F 114, S 8, H B 63626, I/A 15 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Navarro Victor
- Belakehal Uriel Jamal
- Val Uson Javier Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 3, S 8, H B 43206, I/A 16 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-08
Empresa: EXIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alarcon Navarro Victor
- Belakehal Uriel Jamal
- Val Uson Javier Pedro
- ZARCOR SA
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34121 , F 7, S 8, H B 47026, I/A 16 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: ZARCOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Val Catalan Jose Miguel
- Val Uson Carolina Maria Del Pilar
- Val Uson Gema
- Val Uson Javier Pedro
- Val Uson Patricia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42769 , F 113, S 8, H B 63626, I/A 14 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Información de VAL USON JAVIER PEDRO
Mostramos los datos de VAL USON JAVIER PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAL USON JAVIER PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos