VAL GONZALEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de VAL GONZALEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAL GONZALEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAL GONZALEZ SL | Administrador Solidario | 08/07/2019 | 30/10/2019 |
IBAÑEZ Y VAL SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2015 | 25/04/2016 |
VINCULACIONES DE VAL GONZALEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAL GONZALEZ ROBERTO
Empresa: VAL GONZALEZ SL
Administrador Solidario
- Val Gonzalez Manuel
- Val Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 136, S 8, H C 58690, I/A 2 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
Empresa: VAL GONZALEZ SL
Administrador Solidario
- Val Gonzalez Manuel
- Val Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 135, S 8, H C 58690, I/A 1 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-15
Empresa: IBAÑEZ Y VAL SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez Pellicer Fernando
- Val Gonzalez Manuel
- Val Gonzalez Roberto
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 20, S 8, H C 53273, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-15
Empresa: IBAÑEZ Y VAL SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez Pellicer Fernando
- Val Gonzalez Manuel
- Val Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 20, S 8, H C 53273, I/A 1 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-15
Información de VAL GONZALEZ ROBERTO
Mostramos los datos de VAL GONZALEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAL GONZALEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos