VAL CUEVAS REGINA
Informe ejecutivo de VAL CUEVAS REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAL CUEVAS REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINVA SL | Administrador Unico | 17/02/2022 | |
DINVA SL | Liquidador Unico | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
GENERAL DE BIENES SA | Administrador Unico | 10/08/2010 | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE VAL CUEVAS REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAL CUEVAS REGINA
Empresa: DINVA SL
Liquidador Unico
- Val Cuevas Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 223, S 8, H LO 419, I/A 8 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
Empresa: DINVA SL
Administrador Unico
- Val Cuevas Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 223, S 8, H LO 419, I/A 8 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
Empresa: GENERAL DE BIENES SA
Administrador Unico
- Val Cuevas Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 118, S 8, H LO 2552, I/A NM 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-26
Empresa: GENERAL DE BIENES SA
Administrador Unico
- Val Cuevas Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 118, S 8, H LO 2552, I/A 9 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
Empresa: GENERAL DE BIENES SA
Administrador Unico
- Val Cuevas Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 117, S 8, H LO 2552, I/A 8 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-26
Información de VAL CUEVAS REGINA
Mostramos los datos de VAL CUEVAS REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAL CUEVAS REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos