VAGNER IRINA
Informe ejecutivo de VAGNER IRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VAGNER IRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS Y ESPARRAGOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS SL | Socio Unico | 05/08/2014 | |
ACEITES VIRGEN EXTRA VINAGRES Y ACEITUNAS DE ESPAÑA SL | Socio Unico | 05/08/2014 | |
FRUTAS TROPICALES HISPANICA SL | Socio Unico | 05/08/2014 | |
ALIMENTACION Y NUTRICION ECOLOGICA SL | Socio Unico | 05/08/2014 | |
LICORES CAVIAR Y CONSERVAS DE ESPAÑA SL | Socio Unico | 05/08/2014 | |
DELICATESSEN VINOS Y LICORES DE ESPAÑA SL | Socio Unico | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE VAGNER IRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAGNER IRINA
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 215, S 8, H SS 36701, I/A 2 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Empresa: FRUTAS TROPICALES HISPANICA SL
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 207, S 8, H SS 36699, I/A 2 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 199, S 8, H SS 36697, I/A 2 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 191, S 8, H SS 36695, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 2, S 8, H SS 36703, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 18, S 8, H SS 35474, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 1, S 8, H SS 36703, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Socio Único
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 1, S 8, H SS 36703, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Administrador Unico
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 214, S 8, H SS 36701, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Socio Único
- Vagner Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 214, S 8, H SS 36701, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
VER MAS ACTOS
Información de VAGNER IRINA
Mostramos los datos de VAGNER IRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAGNER IRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos