VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
Informe ejecutivo de VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESAORATOS SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | 24/08/2022 |
GESAORATOS SL | Administrador Unico | 14/07/2016 | 11/09/2020 |
VINCULACIONES DE VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
Empresa: GESAORATOS SL
Administrador Unico
- Vadillo Fernandez Virginia Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 97, S 8, H M 591791, I/A 7 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: GESAORATOS SL
Administrador Unico
- Vadillo Fernandez Virginia Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 96, S 8, H M 591791, I/A 6 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: GESAORATOS SL
Administrador Unico
- Vadillo Fernandez Virginia Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 96, S 8, H M 591791, I/A 4 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
Empresa: GESAORATOS SL
Administrador Unico
- Vadillo Fernandez Virginia Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 94, S 8, H M 591791, I/A 2 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Información de VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA
Mostramos los datos de VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VADILLO FERNANDEZ VIRGINIA OTILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos