VACLAV DUSAN
Informe ejecutivo de VACLAV DUSAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VACLAV DUSAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERZ AESTHETICS IBERIA SL | Director General | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE VACLAV DUSAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACLAV DUSAN
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Vaclav Dusan
Apoderado Solidario
- Vaclav Dusan
Apoderado
- Vaclav Dusan
- Vaclav Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 107, S 8, H M 434301, I/A 24 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Consejero
- Vaclav Dusan
Presidente
- Vaclav Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 107, S 8, H M 434301, I/A 24 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Araluce Martin Juan
- Vaclav Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 106, S 8, H M 434301, I/A 21 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 105, S 8, H M 434301, I/A 20 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araluce Martin Juan
- Vaclav Dusan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 105, S 8, H M 434301, I/A 20 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araluce Martin Juan
- Vaclav Dusan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 103, S 8, H M 434301, I/A 18 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 103, S 8, H M 434301, I/A 18 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 100, S 8, H M 434301, I/A 13 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Vaclav Dusan
Director General
- Vaclav Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 98, S 8, H M 434301, I/A 12 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Vaclav Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 98, S 8, H M 434301, I/A 12 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Información de VACLAV DUSAN
Mostramos los datos de VACLAV DUSAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACLAV DUSAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos