VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
Informe ejecutivo de VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES DE PUBLICIDAD SA | Administrador Unico | 02/08/2019 |
VINCULACIONES DE VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
Empresa: CONSULTORES DE PUBLICIDAD SA
Administrador Unico
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 199, S 8, H M 11799, I/A 27 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Empresa: CONSULTORES DE PUBLICIDAD SA
Administrador Solidario
- Samblas Font Veronica
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 199, S 8, H M 11799, I/A 27 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Empresa: CONSULTORES DE PUBLICIDAD SA
Administrador Solidario
- Samblas Font Veronica
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 198, S 8, H M 11799, I/A 24 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: CONSULTORES DE PUBLICIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
- Loureiro Pedro
- Samblas Font Veronica
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Consejero
- Loureiro Pedro
- Samblas Font Veronica
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Presidente
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 198, S 8, H M 11799, I/A 24 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: BRANDING CONSULTORES ESTRATEGICOS SL
Liquidador
Representante
- Vacchiano De La Concepcion Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22218 , F 4, S 8, H M 396568, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR
Mostramos los datos de VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACCHIANO DE LA CONCEPCION CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos