VACAS LARRAZ ANA
Informe ejecutivo de VACAS LARRAZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VACAS LARRAZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACAS LARRAZ ANA
Empresa: CABLENA SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Vacas Larraz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 174, S 8, H Z 23137, I/A 64 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-50
Empresa: TATA HISPANO MOTORS CARROCERA SA
Vicesecret.
- Vacas Larraz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 147, S 8, H Z 3725, I/A 77 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-50
Empresa: CABLENA SA
Secretario No Consejero
- Vacas Larraz Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 172, S 8, H Z 23137, I/A 55 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-50
Empresa: TATA HISPANO MOTORS CARROCERA SA
Vicesecret.
- Vacas Larraz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 142, S 8, H Z 3725, I/A 65 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-50
Información de VACAS LARRAZ ANA
Mostramos los datos de VACAS LARRAZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACAS LARRAZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos