VACAS FREIJO CAROLINA
Informe ejecutivo de VACAS FREIJO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VACAS FREIJO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REENFOKA SHOPPING YOU SL | Apoderado | 12/06/2014 | |
REENFOKA FOR YOU SL | Apoderado | 18/06/2013 | |
REENFOKA SL | Apoderado | 18/06/2013 | |
ILUDISMAR SL | Apoderado | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE VACAS FREIJO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACAS FREIJO CAROLINA
Empresa: REENFOKA HELPYOU SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 204, S 8, H GU 8883, I/A 3 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-19
Empresa: ILUDISMAR SL
Administrador Unico
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 4, S 8, H GU 8690, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-19
Empresa: ILUDISMAR SL
Administrador Unico
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 3, S 8, H GU 8690, I/A 4 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-19
Empresa: REENFOKA SHOPPING YOU SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 192, S 8, H GU 8881, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-19
Empresa: REENFOKA HELPYOU SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 204, S 8, H GU 8883, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-19
Empresa: REENFOKA SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 198, S 8, H GU 8882, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-19
Empresa: REENFOKA FOR YOU SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 161, S 8, H GU 8878, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-19
Empresa: ILUDISMAR SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 3, S 8, H GU 8690, I/A 2 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-19
Empresa: DBM LOGISTICS & MAIL SERVICES SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 68, S 8, H GU 3421, I/A 6 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-19
Empresa: DBM LOGISTICS & MAIL SERVICES SL
Apoderado
- Vacas Freijo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 167, S 8, H GU 3421, I/A 5 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-19
Información de VACAS FREIJO CAROLINA
Mostramos los datos de VACAS FREIJO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACAS FREIJO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos