UYA PEDROSA SUSANA
Informe ejecutivo de UYA PEDROSA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UYA PEDROSA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | Apoderado | 17/11/2022 | |
MONTUBE SUR SL | Apoderado | 09/06/2021 | |
VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | Apoderado | 01/12/2020 | |
MONTUBE SUR SL | Apoderado | 31/07/2019 | |
VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | Apoderado | 03/01/2019 | |
VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | Apoderado | 05/12/2016 | |
VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | Apoderado | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE UYA PEDROSA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UYA PEDROSA SUSANA
Empresa: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 126, S 8, H CA 2104, I/A 99 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-11
Empresa: MONTUBE SUR SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 79, S 8, H CA 22301, I/A 11 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-11
Empresa: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 40, S 8, H CA 2104, I/A 92 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-11
Empresa: MONTUBE SUR SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 78, S 8, H CA 22301, I/A 7 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-11
Empresa: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 19, S 8, H CA 2104, I/A 83 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-11
Empresa: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 15, S 8, H CA 2104, I/A 76 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-11
Empresa: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL
Apoderado
- Uya Pedrosa Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 15, S 8, H CA 2104, I/A 65 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-11
Información de UYA PEDROSA SUSANA
Mostramos los datos de UYA PEDROSA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UYA PEDROSA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos