UTRERA ZAMORANO IVAN
Informe ejecutivo de UTRERA ZAMORANO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UTRERA ZAMORANO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRKIN CLIMATE SL | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
AIRKIN CLIMATE SL | Socio Unico | 30/11/2023 | |
AUTO TARRACO MOTORS SL | Administrador Solidario | 31/07/2020 | |
LC DISTRIBUTION TRADING SL | Administrador Solidario | 07/02/2020 | |
SUMINISTROS PARA VIVEROS TECNOMAR SL | Administrador Solidario | 13/04/2017 |
VINCULACIONES DE UTRERA ZAMORANO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UTRERA ZAMORANO IVAN
Empresa: AIRKIN CLIMATE SL
Administrador Unico
- Utrera Zamorano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 75, S 8, H T 61201, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-43
Empresa: AIRKIN CLIMATE SL
Socio Único
- Utrera Zamorano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 75, S 8, H T 61201, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-43
Empresa: AUTO TARRACO MOTORS SL
Administrador Solidario
- Salgueiro Trapero Joel
- Utrera Zamorano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 1, S 8, H T 55855, I/A 1 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-43
Empresa: LC DISTRIBUTION TRADING SL
Administrador Solidario
- Salgueiro Trapero Joel
- Utrera Zamorano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 117, S 8, H T 55365, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-43
Empresa: GROW-SHOP LOW COST SL
Administrador Solidario
- Castedo Isart Ramon
- Salgueiro Trapero Joel
- Utrera Zamorano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 168, S 8, H T 51347, I/A 1 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-43
Información de UTRERA ZAMORANO IVAN
Mostramos los datos de UTRERA ZAMORANO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UTRERA ZAMORANO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos