UTIEL BLANES JOSE
Informe ejecutivo de UTIEL BLANES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE UTIEL BLANES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UTIEL BLANES JOSE
Empresa: VIDEO STREAM NETWORKS SL
Apoderado
- Utiel Blanes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 194, S 8, H B 229142, I/A 17 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: RESIDENCIAL CAN ROCA SL
Apoderado
- Utiel Blanes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32922 , F 60, S 8, H B 221882, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: RESIDENCIAL CAN ROCA SL
Administrador
- Utiel Blanes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32922 , F 60, S 8, H B 221882, I/A 3 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Empresa: NRD GRAFICS SL
Apoderado
- Utiel Blanes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 185, S 8, H B 88313, I/A 9 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de UTIEL BLANES JOSE
Mostramos los datos de UTIEL BLANES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UTIEL BLANES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos