UTGES BLESA RAMON BLAS
Informe ejecutivo de UTGES BLESA RAMON BLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE UTGES BLESA RAMON BLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTYFAM INMOBILIARIA SL | Apoderado | 19/04/2016 | |
ALMACENES ELECTRICOS MADRILEÑOS SA | Apoderado | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE UTGES BLESA RAMON BLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UTGES BLESA RAMON BLAS
Empresa: EDIFICIO ALFONSO GOMEZ 32 SL
Apoderado
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33354 , F 186, S 8, H M 600354, I/A 2 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: UTYFAM INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33354 , F 194, S 8, H M 600355, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: UTYFAM SL
Administrador Unico
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7397 , F 225, S 8, H M 119708, I/A 14 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: ALMACENES ELECTRICOS MADRILEÑOS SA
Apoderado
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 147, S 8, H M 28038, I/A 30 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: ALBATROS ESCUELA INFANTIL SL
Liquidador
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14330 , F 147, S 8, H M 236486, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: ALBATROS ESCUELA INFANTIL SL
Administrador Solidario
- Seelow Katja-andrea
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14330 , F 147, S 8, H M 236486, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: UTYFAM SL
Administrador Unico
- Utges Blesa Ramon Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7397 , F 224, S 8, H M 119708, I/A 12 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de UTGES BLESA RAMON BLAS
Mostramos los datos de UTGES BLESA RAMON BLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UTGES BLESA RAMON BLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos