USERO VOZMEDIANO DOMINGO
Informe ejecutivo de USERO VOZMEDIANO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE USERO VOZMEDIANO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS USERO SL | Administrador Solidario | 09/12/2013 | 10/07/2024 |
REFORMAS USERO SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE USERO VOZMEDIANO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USERO VOZMEDIANO DOMINGO
Empresa: REFORMAS USERO SL
Administrador Solidario
- Usero Sanguino Javier
- Usero Vozmediano Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 551471, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: REFORMAS USERO SL
Administrador Solidario
- Usero Sanguino Javier
- Usero Vozmediano Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30646 , F 83, S 8, H M 551471, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Empresa: REFORMAS USERO SL
Administrador Unico
- Usero Vozmediano Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30646 , F 83, S 8, H M 551471, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Empresa: REFORMAS USERO SL
Administrador Unico
- Usero Vozmediano Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30646 , F 81, S 8, H M 551471, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Información de USERO VOZMEDIANO DOMINGO
Mostramos los datos de USERO VOZMEDIANO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USERO VOZMEDIANO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos