USERO VIZCAINO LUIS
Informe ejecutivo de USERO VIZCAINO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE USERO VIZCAINO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
USEGAR.CORP SL | Administrador Solidario | 18/10/2022 | |
TRANSPORTES Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SL | Liquidador | 08/10/2010 |
VINCULACIONES DE USERO VIZCAINO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USERO VIZCAINO LUIS
Empresa: USEGAR.CORP SL
Administrador Solidario
- Garcia Cotura Esther
- Usero Vizcaino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48491 , F 177, S 8, H B 585800, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-08
Empresa: BARCELONA FUEL TRANS SL
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Angeles Julia
- Usero Vizcaino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 48, S 8, H B 394651, I/A 3 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Liquidador
- Usero Vizcaino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33674 , F 61, S 8, H B 233804, I/A 8 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Administrador Unico
- Usero Vizcaino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33674 , F 61, S 8, H B 233804, I/A 8 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Empresa: BARCELONA FUEL TRANS SL
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Angeles Julia
- Usero Vizcaino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 47, S 8, H B 394651, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-08
Información de USERO VIZCAINO LUIS
Mostramos los datos de USERO VIZCAINO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USERO VIZCAINO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos