USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
Informe ejecutivo de USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERPAPEL GESTION SA | Consejero | 23/05/2013 | 04/09/2024 |
VINCULACIONES DE USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
Empresa: IBERPAPEL GESTION SA
Consejero
- Usandizaga Aranzadi Iñaki-mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 19511, I/A 93 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-20
Empresa: IBERPAPEL GESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Larroude Nestor
- Echevarria Canales Iñigo
- Gonzalez Del Valle Chavarri Martin
- Usandizaga Aranzadi Iñaki-mirena
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 80, S 8, H SS 19511, I/A 82 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: IBERPAPEL GESTION SA
Consejero
- Basterra Larroude Nestor
- Echevarria Canales Iñigo
- Gonzalez Del Valle Chavarri Martin
- Usandizaga Aranzadi Iñaki-mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 69, S 8, H SS 19511, I/A 65 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-20
Empresa: IBERPAPEL GESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Larroude Nestor
- Echevarria Canales Iñigo
- Errazti Navarro Baltasar
- Usandizaga Aranzadi Iñaki-mirena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 222, S 8, H SS 19511, I/A 39 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-20
Información de USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA
Mostramos los datos de USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USANDIZAGA ARANZADI IÑAKI-MIRENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos