URUÑUELA LARREA JAVIER
Informe ejecutivo de URUÑUELA LARREA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE URUÑUELA LARREA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URUÑUELA LARREA JAVIER
Empresa: PROPOSITOS AUDACES SL
Administrador Solidario
- Montañes Perez Miguel
- Montoliu Rosell Eduardo
- Uruñuela Larrea Javier
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 91, S 8, H B 189937, I/A 7 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: METODO Y RESTAURACION SL
Apoderado Solidario
- Uruñuela Larrea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40513 , F 77, S 8, H B 365609, I/A 8 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: RESTAURACIO LES MARINES SL
Apoderado
- Uruñuela Larrea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23153 , F 135, S 8, H B 48143, I/A 14 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Empresa: CATERING LES MARINES 2012 SL
Apoderado Solidario
- Uruñuela Larrea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40513 , F 76, S 8, H B 365609, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-08
Empresa: RESTAURACIO LES MARINES SL
Apoderado
- Uruñuela Larrea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23153 , F 133, S 8, H B 48143, I/A 12 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
Apoderado
- Uruñuela Diaz Javier
- Uruñuela Larrea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41319 , F 63, S 8, H B 390053, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de URUÑUELA LARREA JAVIER
Mostramos los datos de URUÑUELA LARREA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URUÑUELA LARREA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos