URRUTIA VILLA MARGARITA
Informe ejecutivo de URRUTIA VILLA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE URRUTIA VILLA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES INDUSTRIALES SL | REPR.143 RRM | 07/10/2014 | 11/10/2019 |
TELAMON SL | Administrador | 04/10/2019 | |
NOGUERA Y VINTRO SA | REPR.143 RRM | 25/02/2014 | 02/12/2014 |
NOGUERA Y VINTRO SA | REPR.143 RRM | 08/11/2013 | 25/02/2014 |
GLAUMATEC CENTRAL SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | |
GLAUMATEC CENTRAL SL | Liquidador | 12/11/2013 | 12/11/2013 |
NOGUERA Y VINTRO SA | REPR.143 RRM | 14/04/2010 | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE URRUTIA VILLA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URRUTIA VILLA MARGARITA
Empresa: ACTIVIDADES INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Urrutia Villa Margarita
- Vintro Casas Alexandre
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40364 , F 23, S 8, H B 33465, I/A 29 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Empresa: TELAMON SL
Administrador
- Urrutia Villa Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23406 , F 44, S 8, H B 52309, I/A 12 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Empresa: NOGUERA Y VINTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Casas Elias Matilde
- Urrutia Villa Margarita
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37350 , F 98, S 8, H B 58236, I/A 94 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08
Empresa: ACTIVIDADES INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Casas Elias Matilde
- Urrutia Villa Margarita
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40364 , F 22, S 8, H B 33465, I/A 26 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Empresa: NOGUERA Y VINTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Casas Elias Matilde
- Urrutia Villa Margarita
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37350 , F 97, S 8, H B 58236, I/A 92 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: NOGUERA Y VINTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Casas Elias Matilde
- Urrutia Villa Margarita
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37350 , F 97, S 8, H B 58236, I/A 92 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: GLAUMATEC CENTRAL SL
Liquidador
- Urrutia Villa Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35691 , F 14, S 8, H B 276588, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Empresa: GLAUMATEC CENTRAL SL
Administrador Unico
- Urrutia Villa Margarita
Liquidador
- Urrutia Villa Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35691 , F 14, S 8, H B 276588, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Empresa: NOGUERA Y VINTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Casas Elias Matilde
- Urrutia Villa Margarita
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37350 , F 96, S 8, H B 58236, I/A 90 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: NOGUERA Y VINTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bonet Espriu Isabel
- Urrutia Villa Margarita
- Vintro Rigall Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37350 , F 96, S 8, H B 58236, I/A 90 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
VER MAS ACTOS
Información de URRUTIA VILLA MARGARITA
Mostramos los datos de URRUTIA VILLA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URRUTIA VILLA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos