URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
Informe ejecutivo de URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVOCOAT IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2024 | |
REVOCOAT IBERICA SL | Apoderado | 20/01/2009 |
VINCULACIONES DE URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
Empresa: REVOCOAT IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertran Isabal Maria
- Gutierrez Toquero Cristina
- Macquet Eugene Marie Louise
- Martin San Jose Cesar
- Urrutia Ibarreche Carlos Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 223, S 8, H M 474430, I/A 24 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: REVOCOAT IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertran Isabal Maria
- Martin San Jose Cesar
- Urrutia Ibarreche Carlos Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 223, S 8, H M 474430, I/A 24 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: AXSON GROUP IBERICA SL
Administrador Unico
- Urrutia Ibarreche Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 212, S 8, H M 474430, I/A 8 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: REVOCOAT IBERICA SL
Administrador Unico
- Urrutia Ibarreche Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 209, S 8, H M 474430, I/A 3 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Empresa: REVOCOAT IBERICA SL
Apoderado
- Gebus Gaelle Frederique
- Karimova Saltanat
- Martinez Cristobal Carlos
- Martinez De Lecea Noain Begoña
- Rapp Andrea
- Urrutia Ibarreche Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 208, S 8, H M 474430, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA
Mostramos los datos de URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URRUTIA IBARRECHE CARLOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos