URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
Informe ejecutivo de URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERKIARRI UPATEGIA SL | Socio Unico | 08/02/2017 | |
ERKIARRI UPATEGIA SL | Administrador Unico | 08/02/2017 | |
BASQUE GROUP OF TXAKOLI WINEMAKERS SL | Secretario | 07/02/2014 | |
BASQUE GROUP OF TXAKOLI WINEMAKERS SL | Consejero | 07/02/2014 | |
COMERCIAL KARRASPIO SL | Administrador Unico | 03/02/2012 | |
COMERCIAL KARRASPIO SL | Socio Unico | 03/02/2012 | |
ARBATZEGI KLUBA SL | Administrador Unico | 21/04/2010 | |
ERAKINTER 2007 SL | Administrador Unico | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
Empresa: ERKIARRI UPATEGIA SL
Administrador Unico
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 150, S 8, H BI 69321, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-48
Empresa: ERKIARRI UPATEGIA SL
Socio Único
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 150, S 8, H BI 69321, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-48
Empresa: NEW CONCEPT MUEBLES SL
Administrador Solidario
- Gurruchaga Linkel Iñigo
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 49, S 8, H SS 10667, I/A 17 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
Empresa: BAKELEKU SL
Administrador Unico
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4646 , F 101, S 8, H BI 45124, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-48
Empresa: URBANIZACION NOCEDILLA SL
Administrador Solidario
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 205, S 8, H BI 41449, I/A 6 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-48
Apoderado
- Calera Llama Manuel
- Carrero Arqueta Jose Angel
- Uriarte Ormaeche Francisco Javier
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 202, S 8, H BI 62163, I/A 4 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-48
Consejero
- Calera Llama Manuel
- Carrero Arqueta Jose Angel
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Presidente
Secretario
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 202, S 8, H BI 62163, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-48
Consejero
- Calera Llama Manuel
- Carrero Arqueta Jose Angel
- Uriarte Ormaeche Francisco Javier
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Presidente
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 202, S 8, H BI 62163, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-48
Apoderado
- Calera Llama Manuel
- Carrero Arqueta Jose Angel
- Uriarte Ormaeche Francisco Javier
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 201, S 8, H BI 62163, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-48
Consejero
- Calera Llama Manuel
- Carrero Arqueta Jose Angel
- Uriarte Ormaeche Francisco Javier
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Presidente
- Urresti Bedialauneta Gotzon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 198, S 8, H BI 62163, I/A 1 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-48
VER MAS ACTOS
Información de URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON
Mostramos los datos de URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URRESTI BEDIALAUNETA GOTZON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos