URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URRACA ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 26/11/2021 | |
MEDYCIR SALUD SLP | Socio Unico | 25/05/2015 | |
MEDYCIR SALUD SLP | Soc.Prof. | 25/05/2015 | |
MEDYCIR SALUD SLP | Administrador Unico | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
Empresa: URRACA ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- GUSGUNIS SL
- Urraca Fernandez Ignacio
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 154, S 8, H P 8401, I/A 1 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-34
Empresa: URCABE CIRUJANOS SLP
Liquidador Mancomunado
- Cabello Del Castillo Jesus Antonio
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 85, S 8, H LO 16465, I/A 2 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-26
Empresa: URCABE CIRUJANOS SLP
Administrador Mancomunado
- Cabello Del Castillo Jesus Antonio
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 85, S 8, H LO 16465, I/A 2 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-26
Empresa: URCABE CIRUJANOS SLP
Administrador Mancomunado
- Cabello Del Castillo Jesus Antonio
- Urraca Fernandez Jose Maria
Soc.Prof.
- Cabello Del Castillo Jesus Antonio
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 84, S 8, H LO 16465, I/A 1 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-26
Empresa: MEDYCIR SALUD SLP
Administrador Unico
- Urraca Fernandez Jose Maria
Soc.Prof.
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 55, S 8, H LO 16432, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-26
Empresa: MEDYCIR SALUD SLP
Socio Único
- Urraca Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 55, S 8, H LO 16432, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-26
Información de URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URRACA FERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos