URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMISORA SANTANDER ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | 11/11/2022 |
SANTANDER PERPETUAL SA | Consejero | 10/07/2013 | 29/01/2018 |
SANTANDER FINANCE CAPITAL SA | Consejero | 10/07/2013 | 29/01/2018 |
SANTANDER INTERNATIONAL PREFERRED SA | Consejero | 11/07/2013 | 29/01/2018 |
VINCULACIONES DE URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
Empresa: EMISORA SANTANDER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Borgatti Casale Silvana Leticia
- Diaz Varona Maria Visitacion
- Soler Ramos Jose Antonio
- Torio Martin Antonio
- Urquijo De La Puerta Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42167 , F 90, S 8, H M 567703, I/A 20 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: EMISORA SANTANDER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Borgatti Casale Silvana Leticia
- Diaz Varona Maria Visitacion
- Soler Ramos Jose Antonio
- Torio Martin Antonio
- Urquijo De La Puerta Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 91, S 8, H M 567703, I/A 5 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: SANTANDER INTERNATIONAL PREFERRED SA
Consejero
- Miralles Caballero Antonio
- Urquijo De La Puerta Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26391 , F 29, S 8, H M 475594, I/A 8 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Empresa: SANTANDER FINANCE CAPITAL SA
Consejero
- Borgatti Casale Silvana Leticia
- Urquijo De La Puerta Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20367 , F 179, S 8, H M 332115, I/A 34 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Empresa: SANTANDER PERPETUAL SA
Consejero
- Miralles Caballero Antonio
- Urquijo De La Puerta Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 83, S 8, H M 365699, I/A 21 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Información de URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URQUIJO DE LA PUERTA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos