URIZAR ANITUA EUGENIO
Informe ejecutivo de URIZAR ANITUA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URIZAR ANITUA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAMINA ERREKA SL | Administrador Unico | 18/10/2022 | |
URRE SA | Administrador Unico | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE URIZAR ANITUA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIZAR ANITUA EUGENIO
Empresa: LAMINA ERREKA SL
Administrador Unico
- Urizar Anitua Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 81, S 8, H BI 1684,8 , I/ 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-48
Empresa: URRE SA
Administrador Unico
- Urizar Anitua Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 175, S 8, H BI 1876,A , I/ 20 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Empresa: URRE SA
Administrador Unico
- Urizar Anitua Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 175, S 8, H BI 1876,A , I/ 19 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-48
Empresa: URRE SA
Administrador Unico
- Urizar Anitua Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 174, S 8, H BI 1876,A , I/ 18 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48
Información de URIZAR ANITUA EUGENIO
Mostramos los datos de URIZAR ANITUA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIZAR ANITUA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos