URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URIZ FINANCIACIONES SL | Socio Unico | 18/10/2011 | 22/12/2020 |
URIZ FINANCIACIONES SL | Administrador Unico | 18/10/2011 | 22/12/2020 |
URIZ FINANCIACIONES SL | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
FINANCIACION AL CONSUMO DE GALICIA SL | Administrador Solidario | 20/07/2010 | 08/07/2011 |
VINCULACIONES DE URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
Empresa: URIZ FINANCIACIONES SL
Liquidador
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 162, S 8, H C 47869, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-9-15
Empresa: URIZ FINANCIACIONES SL
Administrador Unico
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Liquidador
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 162, S 8, H C 47869, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-9-15
Empresa: URIZ FINANCIACIONES SL
Administrador Unico
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 162, S 8, H C 47869, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-15
Empresa: URIZ FINANCIACIONES SL
Socio Único
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 162, S 8, H C 47869, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-15
Administrador Solidario
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 107, S 8, H C 46604, I/A 2 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-15
Administrador Solidario
- Chao Carreiras Antonio Aurelio
- Molares Pardo Jorge
- Uriz Rebolo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 106, S 8, H C 46604, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-15
Información de URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIZ REBOLO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos