URIOL GAMBAU MARIO
Informe ejecutivo de URIOL GAMBAU MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URIOL GAMBAU MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TONER SUPPLIES SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | |
RECYCLING SYSTEM MOZARRIFAR SL | Administrador Unico | 03/01/2013 |
VINCULACIONES DE URIOL GAMBAU MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIOL GAMBAU MARIO
Empresa: TONER SUPPLIES SL
Administrador Unico
- Uriol Gambau Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 64, S 8, H Z 34775, I/A 3 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-50
Empresa: RECYCLING SYSTEM MOZARRIFAR SL
Administrador Unico
- Uriol Gambau Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 9, S 8, H Z 52462, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-50
Empresa: TOP CONSUMIBLES CENTER SL
Administrador Unico
- Uriol Gambau Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 67, S 8, H HU 8752, I/A B (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-22
Información de URIOL GAMBAU MARIO
Mostramos los datos de URIOL GAMBAU MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIOL GAMBAU MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos