URIGUEN MURO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de URIGUEN MURO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URIGUEN MURO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINOIL SERVICE SA | Apoderado | 23/05/2017 |
VINCULACIONES DE URIGUEN MURO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIGUEN MURO MARIA LUISA
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado
- Allika Apraiz Aitor
- Borde Echevarria Alexander
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 128, S 8, H BI 923,A , I/ 60 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado
- Allika Apraiz Aitor
- Borde Echevarria Alexander
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 126, S 8, H BI 923,A , I/ 59 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado Mancomunado
- Allica Apraiz Aitor
- Uriguen Muro Maria Luisa
Apoderado Solidario
- Allica Apraiz Aitor
- Allica Apraiz Aitor
- Gomez Cambronero Fernandez Estibaliz
- Uriguen Muro Maria Luisa
Apoderado
- Allika Apraiz Aitor
- Allika Apraiz Aitor
- Ugalde Lazaro Olatz
- Uriguen Muro Maria Luisa
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 126, S 8, H BI 923,A , I/ 58 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado
- Ugalde Lazaro Olatz
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 124, S 8, H BI 923,A , I/ 52 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-48
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 124, S 8, H BI 923,A , I/ 52 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-48
Empresa: MARINOIL SERVICE SA
Apoderado
- Allika Apraiz Aitor
- Uriguen Muro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 117, S 8, H BI 923,A , I/ 46 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
Información de URIGUEN MURO MARIA LUISA
Mostramos los datos de URIGUEN MURO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIGUEN MURO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos