URIGUEN MORENO BEGOÑA
Informe ejecutivo de URIGUEN MORENO BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE URIGUEN MORENO BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLINAS DEL MIRAMAR SL | Administrador Unico | 06/07/2015 | |
DIFUSION DEL VESTIDO SA | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2009 | 07/04/2015 |
DIFUSION DEL VESTIDO SA | Presidente | 11/11/2009 | 07/04/2015 |
DIFUSION DEL VESTIDO SA | Consejero | 11/11/2009 | 07/04/2015 |
INVERSIONES LA MINILLA SL | Administrador Unico | 11/10/2013 |
VINCULACIONES DE URIGUEN MORENO BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIGUEN MORENO BEGOÑA
Empresa: COLINAS DEL MIRAMAR SL
Administrador Unico
- Uriguen Moreno Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688, L 1601, F 122, S 8, H MA 46111, I/A 7 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-29
Empresa: DIFUSION DEL VESTIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Consejero
- Martinez Uriguen Ana
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Presidente
- Uriguen Moreno Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537, L 3446, F 190, S 8, H MA 12214, I/A 14 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
Empresa: INVERSIONES LA MINILLA SL
Administrador Unico
- Uriguen Moreno Begoña
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782, L 1695, F 10, S 8, H MA 48702, I/A 6 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-29
Empresa: DIFUSION DEL VESTIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Consejero
- Martinez Uriguen Ana
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Presidente
- Uriguen Moreno Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537, L 3446, F 189, S 8, H MA 12214, I/A 11 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-29
Empresa: DIFUSION DEL VESTIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Consejero
- Martinez Uriguen Ana
- Martinez Uriguen Begoña
- Uriguen Moreno Begoña
Presidente
- Uriguen Moreno Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537, L 3446, F 189, S 8, H MA 12214, I/A 11 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-29
Información de URIGUEN MORENO BEGOÑA
Mostramos los datos de URIGUEN MORENO BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIGUEN MORENO BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos