URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
Informe ejecutivo de URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEYBAR HOTEL & RESORTS SL | Administrador Solidario | 16/11/2020 | |
SOLDIBUR SL | Apoderado | 18/11/2016 |
VINCULACIONES DE URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
Empresa: SOLDIBUR SL
Consejero
- Martin Echave Ignacio Javier
- Mendizabal Olariaga Jose Ignacio
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Presidente
Secretario
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5090 , F 53, S 8, H BI 55545, I/A 7 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-48
Empresa: HEYBAR HOTEL & RESORTS SL
Administrador Solidario
- Ochandiano Alcerreca Unai
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 131, S 8, H SS 34638, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: SOLDIBUR SL
Consejero
- Martin Echave Ignacio Javier
- Mendizabal Olariaga Jose Ignacio
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Presidente
Secretario
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5090 , F 53, S 8, H BI 55545, I/A 6 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: SOLDIBUR SL
Consejero
- Aguado Roman Juan Jose
- Martin Echave Ignacio Javier
- Mendizabal Olariaga Jose Ignacio
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Presidente
Secretario
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5090 , F 53, S 8, H BI 55545, I/A 6 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: SOLDIBUR SL
Apoderado
- Mendizabal Olariaga Jose Ignacio
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5090 , F 53, S 8, H BI 55545, I/A 5 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: SOLDIBUR SL
Consejero
- Aguado Roman Juan Jose
- Martin Echave Ignacio Javier
- Mendizabal Olariaga Jose Ignacio
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Presidente
Secretario
- Uribeecheberria Susaeta Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5090 , F 51, S 8, H BI 55545, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Información de URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE
Mostramos los datos de URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIBEECHEBERRIA SUSAETA LEIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos