URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSINTXU SL | Administrador Solidario | 07/05/2012 | |
GUSURMENDI SA | Administrador Solidario | 31/10/2011 | |
CORPORACION BASEIBAR SL | Administrador Unico | 28/10/2011 | |
STEEGFOUND SL | Administrador Unico | 27/10/2011 | |
TECNIVAS CONSULTING SA | Administrador Unico | 26/10/2009 | |
KSB ITUR SPAIN SA | Presidente | 27/05/2009 | |
KSB ITUR SPAIN SA | Consejero | 27/05/2009 |
VINCULACIONES DE URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
Empresa: OSINTXU SL
Administrador Solidario
- Del Canto Palacios Beatriz
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 22, S 8, H BI 8129,B , I/ 8 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-48
Empresa: CORPORACION BASEIBAR SL
Administrador Unico
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3674 , F 97, S 8, H BI 1607,B , I/ 12 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Empresa: GUSURMENDI SA
Administrador Solidario
- Rey Villanueva Maria Isabel
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 205, S 8, H BI 3191,A , I/ 10 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Empresa: STEEGFOUND SL
Administrador Unico
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 166, S 8, H BI 24602, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Empresa: TECNIVAS CONSULTING SA
Administrador Unico
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 193, S 8, H BI 1879,A , I/ 15 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-48
Empresa: KSB ITUR SPAIN SA
Consejero
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Presidente
- Uriarte Ugarte Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 20, S 8, H SS 4127, I/A 60 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-20
Información de URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIARTE UGARTE JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos