URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
Informe ejecutivo de URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NKN CONSULTING SL | Administrador Unico | 02/03/2011 | 25/05/2017 |
CARROT INNOVA SL | Administrador Unico | 04/08/2014 | 14/10/2014 |
VINCULACIONES DE URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
Empresa: NEKANE ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Uriarte Ruiz Cristobal Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30834 , F 134, S 8, H B 128535, I/A 6 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: CARROT INNOVA SL
Administrador Unico
- Uriarte Ruiz Cristobal Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 207, S 8, H B 455809, I/A 2 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Empresa: CARROT INNOVA SL
Administrador Unico
- Uriarte Ruiz Cristobal Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 207, S 8, H B 455809, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Empresa: NEKANE ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Uriarte Ruiz Cristobal Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30834 , F 132, S 8, H B 128535, I/A 4 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
Información de URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL
Mostramos los datos de URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIARTE RUIZ CRISTOBAL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos