URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCARIA GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 18/12/2018 | 14/06/2024 |
GESCARIA GESTION PATRIMONIAL SL | Liquidador | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES SERF SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | 14/10/2022 |
SECURISA SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 16/06/2021 | |
HABITAE SERVICIOS INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 11/11/2014 | 23/05/2017 |
VINCULACIONES DE URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESCARIA GESTION PATRIMONIAL SL
Liquidador
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683637, I/A 2 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: GESCARIA GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Liquidador
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683637, I/A 2 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: LAVATU LAVANDERIAS AUTOSERVICIO SL
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 24, S 8, H M 648734, I/A 4 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: SECURISA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 145, S 8, H M 362932, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: LAVATU LAVANDERIAS AUTOSERVICIO SL
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 22, S 8, H M 648734, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: GESCARIA GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38428 , F 220, S 8, H M 683637, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20699 , F 13, S 8, H M 366616, I/A 8 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Administrador Unico
- Uria Amor Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20699 , F 13, S 8, H M 366616, I/A 7 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Información de URIA AMOR MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de URIA AMOR MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIA AMOR MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos