URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL | Apoderado Mancomunado | 23/03/2015 | 07/06/2019 |
EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2012 | 15/01/2019 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 09/03/2009 | 06/11/2012 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 06/11/2012 | |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 02/11/2012 | |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 26/03/2009 | 02/11/2012 |
VINCULACIONES DE URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
Empresa: EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Martin Raul
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 188, S 8, H GC 45914, I/A 35 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-35
Empresa: EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL
Administrador Mancomunado
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 211, S 8, H GC 45914, I/A 26 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-35
Empresa: EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Martin Raul
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 185, S 8, H GC 45914, I/A 16 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-35
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Egusquiza Aranguren Cristina
- Santiago Muñoz Enrique Rafael
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 112, S 8, H M 213180, I/A 354 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Egusquiza Aranguren Cristina
- Flores Mederos Juan Jose
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 18, S 8, H M 27862, I/A 326 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL
Administrador Mancomunado
- Beldarrain Santos Francisco Javier
- Garcia Cruz Jose Francisco
- Neira Juan Miguel Angel
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 165, S 8, H GC 45914, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-35
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Blanco Perez Rafael
- Egusquiza Aranguren Cristina
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16120 , F 92, S 8, H M 27862, I/A 222 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Blanco Perez Rafael
- Egusquiza Aranguren Cristina
- Urgoiti Guijarro Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 70, S 8, H M 213180, I/A 258 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Información de URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL
Mostramos los datos de URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URGOITI GUIJARRO LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos