URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
Informe ejecutivo de URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATIMENTFRABER SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
ESQUIADEGUST SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | |
MULTI ESPORTS JUVENILS SL | Administrador Unico | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
Empresa: BATIMENTFRABER SL
Administrador Unico
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617523, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-08
Empresa: PROMOCIONS ESTASELLES SL
Administrador
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31622 , F 164, S 8, H B 196201, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: ESQUIADEGUST SL
Administrador Unico
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 112, S 8, H B 299443, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: MULTI ESPORTS JUVENILS SL
Administrador Unico
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35639 , F 132, S 8, H B 275006, I/A 7 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Empresa: MULTI ESPORTS JUVENILS SL
Administrador Mancomunado
- Asensio Canal Joan
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35639 , F 132, S 8, H B 275006, I/A 7 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Empresa: MULTI ESPORTS JUVENILS SL
Administrador Mancomunado
- Asensio Canal Joan
- Urgeles De Barinaga Rementeria Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35639 , F 132, S 8, H B 275006, I/A 6 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER
Mostramos los datos de URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URGELES DE BARINAGA REMENTERIA XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos