UREÑA FRANCES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de UREÑA FRANCES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UREÑA FRANCES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAÑOS DE FITERO SA | Consejero | 14/12/2016 | 09/01/2020 |
BAÑOS DE FITERO SA | Consejero | 26/05/2015 | 14/12/2016 |
VINCULACIONES DE UREÑA FRANCES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UREÑA FRANCES JOSE MARIA
Empresa: BAÑOS DE FITERO SA
Consejero
- Ureña Frances Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 213, S 8, H NA 7407, I/A 105 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-31
Empresa: BAÑOS DE FITERO SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 210, S 8, H NA 7407, I/A 98 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-31
Empresa: BAÑOS DE FITERO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 210, S 8, H NA 7407, I/A 98 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-31
Empresa: BAÑOS DE FITERO SA
Consejero
- Felices Huarte Rafael Maria
- Ureña Frances Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 208, S 8, H NA 7407, I/A 93 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-31
Información de UREÑA FRANCES JOSE MARIA
Mostramos los datos de UREÑA FRANCES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UREÑA FRANCES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos