URDANIZ ECHARTE GEMA
Informe ejecutivo de URDANIZ ECHARTE GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URDANIZ ECHARTE GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES URFA SA | Administrador Unico | 20/12/2011 |
VINCULACIONES DE URDANIZ ECHARTE GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URDANIZ ECHARTE GEMA
Empresa: PROMOCIONES URFA SA
Administrador Unico
- Urdaniz Echarte Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 29, F 140, S 8, H BU 994, I/A 16 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: AUTOMATISMOS VALMITEC SL
Administrador Unico
- Urdaniz Echarte Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 64, S 8, H BU 17498, I/A 2 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-09
Empresa: AUTOMATISMOS VALMITEC SL
Administrador Unico
- Urdaniz Echarte Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 63, S 8, H BU 17498, I/A 1 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-09
Empresa: PROMOCIONES URFA SA
Administrador Unico
- Urdaniz Echarte Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 29, F 140, S 8, H BU 994, I/A 15 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-09
Empresa: PROMOCIONES URFA SA
Administrador Unico
- Urdaniz Echarte Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 29, F 140, S 8, H BU 994, I/A 13 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-09
Información de URDANIZ ECHARTE GEMA
Mostramos los datos de URDANIZ ECHARTE GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URDANIZ ECHARTE GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos