URCELAY EGUREN BEATRIZ
Informe ejecutivo de URCELAY EGUREN BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URCELAY EGUREN BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL URCELAY SA | Consejero | 17/05/2021 | |
COMERCIAL URCELAY SA | Secretario | 17/05/2021 | |
COMERCIAL URCELAY SA | Apoderado Solidario | 26/04/2016 | |
COMERCIAL URCELAY SA | Apoderado | 22/05/2013 |
VINCULACIONES DE URCELAY EGUREN BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URCELAY EGUREN BEATRIZ
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Consejero
- Rojo Najera Prudencia
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
- Urcelay Eguren Sabino
Presidente
Secretario
- Urcelay Eguren Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 70, S 8, H SS 4168, I/A 11 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Consejero
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
- Urcelay Eguren Sabino
- Urcelay Eguren Victoriano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Urcelay Eguren Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 70, S 8, H SS 4168, I/A 11 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Apoderado Solidario
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 67, S 8, H SS 4168, I/A 10 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Consejero
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
- Urcelay Eguren Sabino
- Urcelay Eguren Victoriano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Urcelay Eguren Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 67, S 8, H SS 4168, I/A 9 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Consejero
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
- Urcelay Eguren Sabino
- Urcelay Eguren Victoriano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 67, S 8, H SS 4168, I/A 9 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Apoderado
- Urcelay Eguren Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 67, S 8, H SS 4168, I/A 8 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-20
Empresa: COMERCIAL URCELAY SA
Consejero
- Urcelay Eguren Beatriz
- Urcelay Eguren Juan Antonio
- Urcelay Eguren Sabin
- Urcelay Eguren Victoriano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 66, S 8, H SS 4168, I/A 7 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-20
Información de URCELAY EGUREN BEATRIZ
Mostramos los datos de URCELAY EGUREN BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URCELAY EGUREN BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos