URBANO RUIZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de URBANO RUIZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URBANO RUIZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIGAS NERJA SL | Administrador Unico | 27/07/2022 |
VINCULACIONES DE URBANO RUIZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URBANO RUIZ JOSE MANUEL
Empresa: VIGAS NERJA SL
Administrador Unico
- Urbano Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891, L 804, F 61, S 8, H MA 14098, I/A 13 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Empresa: VIGAS NERJA SL
Administrador Solidario
- Urbano Ruiz Jesus Francisco
- Urbano Ruiz Jose Manuel
- Urbano Ruiz Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891, L 804, F 61, S 8, H MA 14098, I/A 13 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Empresa: VIGAS NERJA SL
Administrador Solidario
- Urbano Ruiz Jesus Francisco
- Urbano Ruiz Jose Manuel
- Urbano Ruiz Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891, L 804, F 60, S 8, H MA 14098, I/A 11 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-29
Empresa: VIGAS NERJA SL
Administrador Solidario
- Urbano Montesinos Jose
- Urbano Ruiz Jesus Francisco
- Urbano Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891, L 804, F 60, S 8, H MA 14098, I/A 11 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-29
Empresa: VIGAS NERJA SL
Administrador Solidario
- Urbano Montesinos Jose
- Urbano Ruiz Jesus Francisco
- Urbano Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891, L 804, F 59, S 8, H MA 14098, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-29
Empresa: INNEFER SL
Liquidador Mancomunado
- Florkin Thibault
- Urbano Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493, L 2405, F 87, S 8, H MA 68568, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-29
Empresa: INNEFER SL
Administrador Mancomunado
- Florkin Thibault
- Urbano Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493, L 2405, F 87, S 8, H MA 68568, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-29
Información de URBANO RUIZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de URBANO RUIZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URBANO RUIZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos