URBANO MOTIÑO MANUEL
Informe ejecutivo de URBANO MOTIÑO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE URBANO MOTIÑO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAZEMI BACK HEALTH SL | Administrador Unico | 09/10/2018 | |
DROGO ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 05/04/2018 | |
SOLAR BOOST 1 SL | Administrador Solidario | 19/03/2018 | |
SERENDIPITY ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 19/03/2018 | |
HALLIWELL ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 | |
DEMOGORGON SOLAR SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 | |
GODGRACE ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 | |
BROWNIE ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 | |
SNAKEYES ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 | |
TARGARYEN ENERGY SL | Administrador Solidario | 16/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE URBANO MOTIÑO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URBANO MOTIÑO MANUEL
Empresa: KAZEMI BACK HEALTH SL
Administrador Unico
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 123, S 8, H GU 8865, I/A 6 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-19
Empresa: DROGO ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6528 , F 181, S 8, H SE117328, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-41
Empresa: SERENDIPITY ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6519 , F 87, S 8, H SE117072, I/A 1 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-41
Empresa: SOLAR BOOST 1 SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6519 , F 61, S 8, H SE117066, I/A 1 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-41
Empresa: TARGARYEN ENERGY SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6519 , F 29, S 8, H SE117058, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-41
Empresa: SNAKEYES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6518 , F 212, S 8, H SE117046, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Empresa: BROWNIE ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6518 , F 219, S 8, H SE117048, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Empresa: GODGRACE ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6518 , F 205, S 8, H SE117044, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Empresa: DEMOGORGON SOLAR SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6518 , F 196, S 8, H SE117042, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Empresa: HALLIWELL ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Pallares Gonzalez Cesar
- Urbano Motiño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6518 , F 118, S 8, H SE117024, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
VER MAS ACTOS
Información de URBANO MOTIÑO MANUEL
Mostramos los datos de URBANO MOTIÑO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URBANO MOTIÑO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos