URBANO MARTINEZ RAQUEL
Informe ejecutivo de URBANO MARTINEZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URBANO MARTINEZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURALLES SALUT SLP | Soc.Prof. | 08/09/2022 | |
MURALLES SALUT SLP | Consejero | 28/08/2019 | |
MURALLES SALUT SLP | Apoderado Mancomunado | 28/08/2019 | |
MURALLES INTEGRAL SLP | Soc.Prof. | 16/08/2018 |
VINCULACIONES DE URBANO MARTINEZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URBANO MARTINEZ RAQUEL
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 211, S 8, H T 44476, I/A 17 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 211, S 8, H T 44476, I/A 17 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-43
Empresa: MURALLES INTEGRAL SLP
Consejero
- Bria Ferre Xavier
- Monegal Calduch Ramon
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Maria Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 143, S 8, H T 53306, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Apoderado Mancomunado
- Higueras Caballero Laura Maria
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Maria Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 210, S 8, H T 44476, I/A 15 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Apoderado Mancomunado
- Bria Ferre Xavier
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Maria Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 209, S 8, H T 44476, I/A 14 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Higueras Caballero Laura Maria
- Monegal Calduch Ramon
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 225, S 8, H T 44476, I/A 13 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Bria Ferre Xavier
- Monegal Calduch Ramon
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Maria Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 225, S 8, H T 44476, I/A 13 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-43
Empresa: MURALLES INTEGRAL SLP
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Soc.Prof.
- Arufe Castro Marcos
- Borras Rovira Judith
- Bosch Braña Maria Consuelo
- Bria Ferre Xavier
- De Marcos Sabata Pol
- Eraña Gomez Marina
- Granell Valls Victor
- Marquez Vargas Tamara
- Martinez Bragado Jesus
- Martinez Sanz Jose Maria
- Monegal Calduch Ramon
- Oliva Garballo Vanessa
- Olive Benages Maria Del Roser
- Plana Hernandez Aurora
- Rivera Bosch Gemma
- Ruiz Marti Gisela
- Sangenis Muñoz Judit
- Sole Morgades Gemma
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 136, S 8, H T 53306, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Apoderado Mancomunado
- Bria Ferre Xavier
- Rivera Bosch Gemma
- Rovira Angles Maria Rosa
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 224, S 8, H T 44476, I/A 11 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-43
Empresa: MURALLES SALUT SLP
Consejero
- Urbano Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 222, S 8, H T 44476, I/A 10 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-43
VER MAS ACTOS
Información de URBANO MARTINEZ RAQUEL
Mostramos los datos de URBANO MARTINEZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URBANO MARTINEZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos