URBANO DOMINGUEZ ANGELA
Informe ejecutivo de URBANO DOMINGUEZ ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URBANO DOMINGUEZ ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORAMIENTOS MARESOL SL | Administrador Solidario | 09/02/2012 | |
PROMESANPA SL | Administrador Unico | 28/04/2011 |
VINCULACIONES DE URBANO DOMINGUEZ ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URBANO DOMINGUEZ ANGELA
Apoderado
- Urbano Dominguez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 1768, F 108, S 8, H MA 50783, I/A 7 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-29
Apoderado
- Urbano Dominguez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 1768, F 108, S 8, H MA 50783, I/A 6 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-29
Administrador Unico
- Urbano Dominguez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855, L 1768, F 107, S 8, H MA 50783, I/A 3 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-29
Empresa: ASESORAMIENTOS MARESOL SL
Administrador Solidario
- Urbano Dominguez Angela
- Urbano Dominguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188, L 1101, F 67, S 8, H MA 4928, I/A 4 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-29
Empresa: PROMESANPA SL
Administrador Unico
- Urbano Dominguez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875, L 3783, F 129, S 8, H MA109017, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
Información de URBANO DOMINGUEZ ANGELA
Mostramos los datos de URBANO DOMINGUEZ ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URBANO DOMINGUEZ ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos