URANGA SANCHEZ NOELIA
Informe ejecutivo de URANGA SANCHEZ NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URANGA SANCHEZ NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMOTEC MONTAJES Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
NOURPROTEC SISTEMAS SL | Socio Unico | 16/11/2018 | |
NOURPROTEC SISTEMAS SL | Administrador Unico | 16/11/2018 | |
NUSTEC 2014 SL | Socio Unico | 03/04/2014 | |
NUSTEC 2014 SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
SOLURAN TECNOLOGY SL | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE URANGA SANCHEZ NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URANGA SANCHEZ NOELIA
Empresa: NUMOTEC MONTAJES Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 1, S 8, H S 35024, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-39
Empresa: NOURPROTEC SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 180, S 8, H S 32992, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-39
Empresa: NOURPROTEC SISTEMAS SL
Socio Único
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 180, S 8, H S 32992, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-39
Empresa: NUSTEC 2014 SL
Administrador Unico
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 151, S 8, H S 28878, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-39
Empresa: NUSTEC 2014 SL
Socio Único
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 151, S 8, H S 28878, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-39
Empresa: SOLURAN TECNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Leon De La Fuente Carolina
- Uranga Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 169, S 8, H S 22754, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-39
Información de URANGA SANCHEZ NOELIA
Mostramos los datos de URANGA SANCHEZ NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URANGA SANCHEZ NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos