UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
Informe ejecutivo de UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA | Consejero | 01/07/2022 | 19/08/2022 |
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA | Presidente | 01/07/2022 | 19/08/2022 |
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA | Presidente | 27/08/2014 | 01/07/2022 |
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA | Consejero | 27/08/2014 | 01/07/2022 |
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA | Consejero | 09/07/2011 | 09/07/2011 |
VINCULACIONES DE UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
Consejero
- Alonso Rodriguez Mariano
- Garcia Aguirre Maria Jose
- Lashayas Arrese Jose Maria
- Lopez De Foronda Ortiz De Urbina Eloy
- Martinez Espino Manuel Ignacio
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Ruiz De Gauna Arteche Maria Del Carmen
- Saenz Martinez Maria Concepcion
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 219, S 8, H VI 5243, I/A 14 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-01
Consejero
- Alonso Rodriguez Mariano
- Garcia Aguirre Maria Jose
- Lashayas Arrese Jose Maria
- Lopez De Foronda Ortiz De Urbina Eloy
- Martinez Espino Manuel Ignacio
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Ruiz De Gauna Arteche Maria Del Carmen
- Saenz Martinez Maria Concepcion
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 218, S 8, H VI 5243, I/A 12 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-01
Consejero
- Alonso Rodriguez Mariano
- Lashayas Arrese Jose Maria
- Lopez De Foronda Ortiz De Urbina Eloy
- Martinez De Ilarduya Arejola Luis Carlos
- Martinez Espino Manuel Ignacio
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Ruiz De Gauna Arteche Maria Del Carmen
- Saenz Martinez Maria Concepcion
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 218, S 8, H VI 5243, I/A 12 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-01
Consejero
- Alonso Rodriguez Mariano
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Ruiz De Gauna Arteche Maria Del Carmen
- Saenz Martinez Maria Concepcion
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 217, S 8, H VI 5243, I/A 10 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-01
Consejero
- Del Rio Compañon Juan Jose
- Rabasco Campo Manuel
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 216, S 8, H VI 5243, I/A 8 (09/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01
Consejero
- Del Rio Compañon Juan Jose
- Rabasco Campo Manuel
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 215, S 8, H VI 5243, I/A 7 (09/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01
Consejero
- Del Rio Compañon Juan Jose
- Rabasco Campo Manuel
- Ruiz De Azua Ayala Raul
- Unzalu Fernandez De Gorostiza Maria Carmen Irene
- Valle Ibañez Bonifacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 215, S 8, H VI 5243, I/A 7 (09/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01
Información de UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE
Mostramos los datos de UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNZALU FERNANDEZ DE GOROSTIZA MARIA CARMEN IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos