UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
Informe ejecutivo de UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERATIVA I CONSULTING O C SLP | Administrador Unico | 05/05/2009 |
VINCULACIONES DE UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
Empresa: CERAMICA AUSIT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Consejero
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 103, S 8, H B 77823, I/A 13 N (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: CERAMICA AUSIT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Consejero
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 109, S 8, H B 77823, I/A 18 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-08
Empresa: CERAMICA AUSIT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Consejero
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 103, S 8, H B 77823, I/A 13 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Empresa: CERAMICA AUSIT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Unyo Sallent Carme
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Unyo Sallent Josep
- Unyo Sallent Pere
- Unyo Sallent Roser
- Unyo Sallent Teresa
- Unyo Sallent Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 103, S 8, H B 77823, I/A 13 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Apoderado
- Boluda Viñuales Monica
- Hernandez Perez Juan Antonio
- Moriche Roblas Dionisio
- Rodriguez Arjiz Jose Antonio
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Vals Loan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 158, S 8, H B 241038, I/A 30 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Rodriguez Arjiz Jose Antonio
- Unyo Sallent Enric Ignasi
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 157, S 8, H B 241038, I/A 29 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Apoderado
- Boluda Viñuales Monica
- Hernandez Perez Juan Antonio
- Moriche Roblas Dionisio
- Rodriguez Arjiz Jose Antonio
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Vals Loan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 155, S 8, H B 241038, I/A 28 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Apoderado
- Millan Garcia Eduard
- Semionova Mijailova Natalia
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Vals Loan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 154, S 8, H B 241038, I/A 27 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Apoderado
- Millan Garcia Eduard
- Semionova Mijailova Natalia
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Vals Loan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 152, S 8, H B 241038, I/A 24 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS SL
Apoderado
- Millan Garcia Eduard
- Mondejar Lope Rosendo
- Natalia Semionova Mijailova
- Unyo Sallent Enric Ignasi
- Vals Loan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 151, S 8, H B 241038, I/A 23 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
VER MAS ACTOS
Información de UNYO SALLENT ENRIC IGNASI
Mostramos los datos de UNYO SALLENT ENRIC IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNYO SALLENT ENRIC IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos