UNIVERSIDAD DE HUELVA
Informe ejecutivo de UNIVERSIDAD DE HUELVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UNIVERSIDAD DE HUELVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA SA | Consejero | 23/06/2014 | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE UNIVERSIDAD DE HUELVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNIVERSIDAD DE HUELVA
Consejero
- Ayuntamiento De Aljaraque
- Universidad De Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 143, S 8, H H 17647, I/A 33 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-21
- Beneficiarias de la cesión: Universidad De Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 81, S 8, H H 16508, I/A 9 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-21
- Beneficiarios de la cesion: Universidad De Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (16/04/2015)
CVE: BORME-B-2015-76-21
Consejero
- Romero Rico Francisco Jose
- Universidad De Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 134, S 8, H H 17647, I/A 22 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-21
Información de UNIVERSIDAD DE HUELVA
Mostramos los datos de UNIVERSIDAD DE HUELVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNIVERSIDAD DE HUELVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos