UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
Informe ejecutivo de UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZAGAN BERRI SL | Administrador Mancomunado | 27/08/2019 | |
UNASAN 2003 SL | Apoderado | 15/02/2019 | |
ESCUELA INFANTIL TXANOGORRITXU ABANDOIBARRA SL | Administrador Mancomunado | 15/09/2016 | |
UNASAN 2003 SL | Administrador Solidario | 17/08/2016 | |
UNASAN 2003 SL | Apoderado | 05/08/2010 | |
UNASAN 2003 SL | Apoderado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
Empresa: BERPAUL SL
Liquidador
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5834 , F 169, S 8, H BI 72961, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-48
Empresa: BERPAUL SL
Administrador Mancomunado
- Puertas Araoz Arturo Donato
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Liquidador
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5834 , F 169, S 8, H BI 72961, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-48
Empresa: GONZAGAN BERRI SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Lledo Gorka
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5080 , F 44, S 8, H BI 55502, I/A 2 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-48
Empresa: BERPAUL SL
Administrador Mancomunado
- Puertas Araoz Arturo Donato
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5834 , F 169, S 8, H BI 72961, I/A 2 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Empresa: UNASAN 2003 SL
Apoderado
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 220, S 8, H BI 38597, I/A 10 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-48
Administrador Mancomunado
- Alvarez Lledo Gorka
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5645 , F 8, S 8, H BI 68622, I/A 1 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Empresa: UNASAN 2003 SL
Administrador Solidario
- Sanchez Del Campo Arriola Maria Inmaculada
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 219, S 8, H BI 38597, I/A 9 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Empresa: UNASAN 2003 SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Del Campo Arriola Inmaculada
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 219, S 8, H BI 38597, I/A 9 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Empresa: UNASAN 2003 SL
Apoderado
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 218, S 8, H BI 38597, I/A 6 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-48
Empresa: UNASAN 2003 SL
Apoderado
- Unamunzaga Sanchez Del Campo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 217, S 8, H BI 38597, I/A 5 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-48
Información de UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO
Mostramos los datos de UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNAMUNZAGA SANCHEZ DEL CAMPO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos