UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
Informe ejecutivo de UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATISMOS MASER SA | Administrador Solidario | 22/02/2012 | 08/05/2017 |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Administrador Solidario | 03/01/2012 | 01/03/2017 |
INGEKOMAS SL | Liquidador Solidario | 15/07/2013 | 15/07/2013 |
INGEKOMAS SL | Administrador Solidario | 15/07/2013 | |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Secretario | 03/01/2012 | |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Consejero | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
Empresa: AUTOMATISMOS MASER SA
Administrador Solidario
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 27, S 8, H SS 7264, I/A 13 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-20
Empresa: GRUPO TECNOLOGICO MASER SL
Administrador Solidario
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 164, S 8, H SS 28702, I/A 5 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-20
Empresa: AUTOMATISMOS MASER SA
Administrador Solidario
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 27, S 8, H SS 7264, I/A 12 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
Empresa: INGEKOMAS SL
Liquidador Solidario
- Aguirregomezcorta Laca Jesus Maria
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 30, S 8, H SS 31136, I/A 2 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20
Empresa: INGEKOMAS SL
Administrador Solidario
- Aguirregomezcorta Laca Jesus Maria
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Liquidador Solidario
- Aguirregomezcorta Laca Jesus Maria
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 30, S 8, H SS 31136, I/A 2 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20
Empresa: AUTOMATISMOS MASER SA
Administrador Solidario
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 26, S 8, H SS 7264, I/A 10 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-20
Empresa: AUTOMATISMOS MASER SA
Administrador Solidario
- Cid Cid Jose Maria
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Iriondo Arrizabalaga Jesus Maria
- Iriondo Arrizabalaga Juan Cruz
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 26, S 8, H SS 7264, I/A 10 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-20
Empresa: GRUPO TECNOLOGICO MASER SL
Administrador Solidario
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 163, S 8, H SS 28702, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-20
Empresa: GRUPO TECNOLOGICO MASER SL
Consejero
- Cid Cid Jose Maria
- Herrero Aburruza Jose-ignacio
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Presidente
Secretario
- Unamunzaga Garmendia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 163, S 8, H SS 28702, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-20
Información de UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO
Mostramos los datos de UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNAMUNZAGA GARMENDIA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos