UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
Informe ejecutivo de UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALYCOLAN ELGOIBAR SA | Administrador Unico | 27/10/2016 | 13/05/2021 |
ALYCO TOOLS SA | Apoderado | 13/12/2017 | 17/11/2020 |
EKOTRADE RCD'S SL | Administrador Unico | 02/02/2012 | 21/03/2014 |
VINCULACIONES DE UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
Empresa: ALYCOLAN ELGOIBAR SA
Administrador Unico
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 62, S 8, H SS 38997, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: ALYCO TOOLS SA
Apoderado
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 152, S 8, H SS 4247, I/A 24 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: ALYCO TOOLS SA
Apoderado
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 150, S 8, H SS 4247, I/A 20 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-20
Empresa: ALYCO TOOLS SA
Apoderado
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 150, S 8, H SS 4247, I/A 19 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-20
Empresa: ALYCOLAN ELGOIBAR SA
Administrador Unico
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 56, S 8, H SS 38997, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Empresa: EKOTRADE RCD'S SL
Administrador Unico
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 137, S 8, H SS 34145, I/A 3 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Empresa: EKOTRADE RCD'S SL
Administrador Unico
- Unamuno Albisua Roman Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 133, S 8, H SS 34145, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-20
Información de UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA
Mostramos los datos de UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNAMUNO ALBISUA ROMAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos