UÑA LOBATO AGUSTIN
Informe ejecutivo de UÑA LOBATO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE UÑA LOBATO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL TOOLS RENTING SA | Administrador Solidario | 27/12/2023 | |
UNIGLOBAL APARTAMENTS BCN SL | Administrador Solidario | 13/09/2019 | |
UNIGLOBAL INVESTMENTS BCN SL | Administrador Solidario | 28/11/2018 | |
INDUSTRIAL TOOLS RENTING SA | Administrador Solidario | 07/02/2018 | |
CHARM APARTMENTS BARCELONA SL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | |
QTR GROUP SL | Administrador Solidario | 05/09/2013 | |
QTR GROUP SL | Apoderado | 27/04/2011 |
VINCULACIONES DE UÑA LOBATO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UÑA LOBATO AGUSTIN
Empresa: INDUSTRIAL TOOLS RENTING SA
Administrador Solidario
- Padros Perejoan Marcel
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33067 , F 179, S 8, H B 221577, I/A 6 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: INA DECORACION Y REHABILITACIONES SL
Apoderado Solidario
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42431 , F 40, S 8, H B 407871, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: INA DECORACION Y REHABILITACIONES SL
Apoderado Solidario
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42431 , F 39, S 8, H B 407871, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: UNIGLOBAL APARTAMENTS BCN SL
Administrador Solidario
- De Luque Alvarez Jorge
- Uña Lobato Agustin
- Urszula Barbara Sajor Dos Anjos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47047 , F 55, S 8, H B 539273, I/A 1 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-08
Administrador Unico
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 220, S 8, H B 387896, I/A 2 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: COMERCIAL FLEQUERA SL
Administrador Solidario
- De Luque Alvarez Jorge
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24069 , F 210, S 8, H B 5590, I/A 20 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: UNIGLOBAL INVESTMENTS BCN SL
Administrador Solidario
- De Luque Alvarez Jorge
- Uña Lobato Agustin
- Urszula Sajor Dos Anjos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46648 , F 110, S 8, H B 526555, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: GODGRACE SOLUCIONES TECNICAS SL
Administrador Solidario
- De Luque Alvarez Jorge
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46407 , F 55, S 8, H B 518977, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Empresa: COMERCIAL FLEQUERA SL
Administrador Solidario
- De Luque Alvarez Jorge
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24069 , F 210, S 8, H B 5590, I/A 19 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Empresa: COMERCIAL FLEQUERA SL
Administrador Mancomunado
- Coll Porta Jaume
- Uña Lobato Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24069 , F 210, S 8, H B 5590, I/A 19 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
VER MAS ACTOS
Información de UÑA LOBATO AGUSTIN
Mostramos los datos de UÑA LOBATO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UÑA LOBATO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos