UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANYRO2022 SL | Administrador Unico | 08/02/2023 | |
BOUTIQUE RESIDENCES SL | Administrador Solidario | 16/03/2022 | |
VP10 AVANZA SL | Administrador Unico | 09/12/2021 | |
VP10 AVANZA SL | Socio Unico | 09/12/2021 | |
NUEVA ANDALUCIA CAFE GOURMET SL | Socio Unico | 02/08/2019 | |
NUEVA ANDALUCIA CAFE GOURMET SL | Administrador Unico | 02/08/2019 | |
ALISOL BOUTIQUE SL | Socio Unico | 02/08/2019 | |
ALISOL BOUTIQUE SL | Administrador Unico | 02/08/2019 | |
SERVICIOS GUADALMINA 10 SL | Socio Unico | 18/07/2012 | |
SERVICIOS GUADALMINA 10 SL | Administrador Unico | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
Empresa: SANYRO2022 SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6285, L 5193, F 6, S 8, H MA172064, I/A 1 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-29
Empresa: UNITED BUILDERS ALOHA SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 151, S 8, H MA152019, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-29
Empresa: BOUTIQUE RESIDENCES SL
Administrador Solidario
- Johansson Nicklas Andreas
- Umbria Lopez Vicente Jose
- Wallgren Norma Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6119, L 5026, F 43, S 8, H MA165070, I/A 2 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: BOUTIQUE RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6119, L 5026, F 43, S 8, H MA165070, I/A 2 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: BOUTIQUE RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6119, L 5026, F 41, S 8, H MA165070, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-29
Empresa: VP10 AVANZA SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 122, S 8, H MA164206, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Empresa: VP10 AVANZA SL
Socio Único
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 122, S 8, H MA164206, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Empresa: ALISOL BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 154, S 8, H MA152020, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-29
Empresa: ALISOL BOUTIQUE SL
Socio Único
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 154, S 8, H MA152020, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-29
Empresa: UNITED BUILDERS ALOHA SL
Administrador Unico
- Umbria Lopez Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 150, S 8, H MA152019, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-29
VER MAS ACTOS
Información de UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE
Mostramos los datos de UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UMBRIA LOPEZ VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos