UMAIR KHALID
Informe ejecutivo de UMAIR KHALID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UMAIR KHALID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAK DHILLON SL | Apoderado Solidario | 27/10/2022 | |
IBEROASIA MULTINEGOCIOS SL | Administrador Unico | 07/07/2014 | |
AEROGATE TRAVEL SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2012 | |
EUROSTAR EXPRES SL | Administrador Unico | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE UMAIR KHALID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UMAIR KHALID
Empresa: PAK DHILLON SL
Apoderado Solidario
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48473 , F 219, S 8, H B 585068, I/A 2 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-08
Empresa: AEROGATE TRAVEL SL
Apoderado
- Muhammad Saeed Butt
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42972 , F 41, S 8, H B 416752, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: IBEROASIA MULTINEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44384 , F 41, S 8, H B 454515, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: AEROGATE TRAVEL SL
Apoderado
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42972 , F 39, S 8, H B 416752, I/A 3 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Empresa: AEROGATE TRAVEL SL
Administrador Mancomunado
- Muhammad Saeed Butt
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42972 , F 32, S 8, H B 416752, I/A 1 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: EUROSTAR EXPRES SL
Administrador Unico
- Umair Khalid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 29, S 8, H B 330535, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08
Información de UMAIR KHALID
Mostramos los datos de UMAIR KHALID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UMAIR KHALID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos